А. (Алесовы и Олесовы), дворянский род, ведущий начало от Петра Васильевича А., верстанного поместьями в Мценском у. в 1621, и записанный в VI ч. ДРК Воронежской, Курской, Орловской и Тверской губерний. В 1830 род внесен в VI ч. ДРК Рязанской губ.
1. Гаврила Алисов.
2. Сила Гаврилович (1).
Ум. 1670.
Служил по Кашире. В 1622 и 1631 награжден за службу поместным и денежным окладами.
За ним состояло 33 четв. с осм. в д. Закрутье Каширского у. Ростовского ст.
Ум. 1670.
Служил по Кашире. В 1622 и 1631 награжден за службу поместным и денежным окладами.
За ним состояло 33 четв. с осм. в д. Закрутье Каширского у. Ростовского ст.
3. Максим Силич (2).
Копейщик (1679).
4. Иван Силич Большой (2).
Рейтар.
5. Иван Силич Меньшой (2).
Рейтар (1679).
Копейщик (1679).
4. Иван Силич Большой (2).
Рейтар.
5. Иван Силич Меньшой (2).
Рейтар (1679).
6. Алистрат Максимович (3).
7. Казьма Иванович (4).
8. Аверьян Иванович (5).
7. Казьма Иванович (4).
8. Аверьян Иванович (5).
9. Степан Алистратович (6).
10. Никита Алистратович (6).
Р. 1722.
Карабинер.
В службе с 8.10.1747. Был в походах в Пруссии с 1757 по 1762. Ранен в левую ногу пулей в 1769 при атаке г. Хотина, при взятии неприятельских шанцев и орудий; отставлен от службы 3.08.1772.
За ним состояло поместье в с. Узуново Каширского у.
11. Иван Алистратович (6).
12. Мирон Алистратович (6).
13. Антон Казьмич (7).
14. Иев Аверьянович (8).
10. Никита Алистратович (6).
Р. 1722.
Карабинер.
В службе с 8.10.1747. Был в походах в Пруссии с 1757 по 1762. Ранен в левую ногу пулей в 1769 при атаке г. Хотина, при взятии неприятельских шанцев и орудий; отставлен от службы 3.08.1772.
За ним состояло поместье в с. Узуново Каширского у.
11. Иван Алистратович (6).
12. Мирон Алистратович (6).
13. Антон Казьмич (7).
14. Иев Аверьянович (8).
15. Иван Степанович (9).
16. Фаддей Степанович (9).
17. Ефим Никитич (10).
Р. 1754.
Прапорщик.
Находился в двуротной команде Рязанского пехотного полка. В службу вступил подпрапорщиком 14.02.1781; сержантом 28.07.1782; отставлен за болезнью 7.12.1783. Грамоте «не умеет».
18. Михаил Иванович (11).
19. Василий Миронович (12).
20. Макар Антонович (13).
21. Антип Иевлевич (14).
16. Фаддей Степанович (9).
17. Ефим Никитич (10).
Р. 1754.
Прапорщик.
Находился в двуротной команде Рязанского пехотного полка. В службу вступил подпрапорщиком 14.02.1781; сержантом 28.07.1782; отставлен за болезнью 7.12.1783. Грамоте «не умеет».
18. Михаил Иванович (11).
19. Василий Миронович (12).
20. Макар Антонович (13).
21. Антип Иевлевич (14).
22. Дмитрий Иванович (15).
Р. 1770.
За ним состояло имение в д. Закрутье Веневского у. Тульской губ.
13.03.1818 внесен в VI ч. ДРК Тульской губ.
23. Федор Иванович (15).
24. Иван Иванович (15).
Ум. до 1820.
25. Андрей Ефимович (17).
Р. 1780.
26. Федор Ефимович (17).
1781 – до 1820.
27. Дмитрий Васильевич (19).
28. Тимофей Макарович (20).
Р. 1768.
29. Яков Антипович (21).
30. Григорий Антипович (21).
31. Николай Антипович (21).
Фанен-юнкер Сиверского драгунского полка.
32. Савин Антипович (21).
Р. 1770.
За ним состояло имение в д. Закрутье Веневского у. Тульской губ.
13.03.1818 внесен в VI ч. ДРК Тульской губ.
23. Федор Иванович (15).
24. Иван Иванович (15).
Ум. до 1820.
25. Андрей Ефимович (17).
Р. 1780.
26. Федор Ефимович (17).
1781 – до 1820.
27. Дмитрий Васильевич (19).
28. Тимофей Макарович (20).
Р. 1768.
29. Яков Антипович (21).
30. Григорий Антипович (21).
31. Николай Антипович (21).
Фанен-юнкер Сиверского драгунского полка.
32. Савин Антипович (21).
33. Николай Дмитриевич (22).
Р. 2.05.1798; крещен 6 мая в Рождественской церкви с. Железницы Зарайского у.
34. Степан Дмитриевич (22).
Р. 23.07.1803; крещен 26 июля в с. Железницы Зарайского у.; восприемник: дворянин Александр Иванов.
Титулярный советник.
В службу вступил в Рязанскую Казенную Палату канцеляристом 18.08.1820; перемещен в Рязанский Земской Суд 17.06.1824; коллежский регистратор с 21.12.1825; перемещен в штат Рязанской Уголовной Палаты 11.05.1827; губернский секретарь с 31.12.1828; коллежский секретарь с 31.12.1831; назначен письмоводителем 20.10.1832; перемещен в Рязанскую Казенную Палату 5.01.1833; титулярный советник с 31.12.1834; неоднократно исправлял должность рязанского уездного стряпчего; получал денежное вознаграждение: 400 руб. 21.06.1835, 300 руб. 16.07.1837, 300 руб. 25.08.1839; получил Знак беспорочной службы за XV лет 22.4.1842. Уволен по прошению 27.3.1846.
За ним состояло 33 души в сц. Подберезники Зарайского у.
Ж.: Евдокия Феоктистовна.
35. Михаил Дмитриевич (22).
Р. 1810.
36. Григорий Дмитриевич (22).
Р. 1813.
Александра Дмитриевна (22).
Р. 1808.
37. Федор Иванович (24).
Р. 1799.
Домна Андреевна (25).
Р. 1803.
Анна Андреевна (25).
Р. 1808.
Татьяна Андреевна (25).
Р. 1812.
Дарья Андреевна (25).
Р. 1819.
38. Семен Федорович (26).
Р. 1819.
39. Федор Тимофеевич (28).
Р. 1790.
Был в Тульском ополчении.
40. Петр Тимофеевич (28).
Анна Тимофеевна (28).
Р. 1794.
41. Казьма Яковлевич (29).
42. Ефим Яковлевич (29).
Р. 2.05.1798; крещен 6 мая в Рождественской церкви с. Железницы Зарайского у.
34. Степан Дмитриевич (22).
Р. 23.07.1803; крещен 26 июля в с. Железницы Зарайского у.; восприемник: дворянин Александр Иванов.
Титулярный советник.
В службу вступил в Рязанскую Казенную Палату канцеляристом 18.08.1820; перемещен в Рязанский Земской Суд 17.06.1824; коллежский регистратор с 21.12.1825; перемещен в штат Рязанской Уголовной Палаты 11.05.1827; губернский секретарь с 31.12.1828; коллежский секретарь с 31.12.1831; назначен письмоводителем 20.10.1832; перемещен в Рязанскую Казенную Палату 5.01.1833; титулярный советник с 31.12.1834; неоднократно исправлял должность рязанского уездного стряпчего; получал денежное вознаграждение: 400 руб. 21.06.1835, 300 руб. 16.07.1837, 300 руб. 25.08.1839; получил Знак беспорочной службы за XV лет 22.4.1842. Уволен по прошению 27.3.1846.
За ним состояло 33 души в сц. Подберезники Зарайского у.
Ж.: Евдокия Феоктистовна.
35. Михаил Дмитриевич (22).
Р. 1810.
36. Григорий Дмитриевич (22).
Р. 1813.
Александра Дмитриевна (22).
Р. 1808.
37. Федор Иванович (24).
Р. 1799.
Домна Андреевна (25).
Р. 1803.
Анна Андреевна (25).
Р. 1808.
Татьяна Андреевна (25).
Р. 1812.
Дарья Андреевна (25).
Р. 1819.
38. Семен Федорович (26).
Р. 1819.
39. Федор Тимофеевич (28).
Р. 1790.
Был в Тульском ополчении.
40. Петр Тимофеевич (28).
Анна Тимофеевна (28).
Р. 1794.
41. Казьма Яковлевич (29).
42. Ефим Яковлевич (29).
43. Иван Николаевич (33).
Р. 1819.
44. Дмитрий Николаевич (33).
Р. 15.10.1821; крещен 23 октября в с. Железницы Зарайского у.; восприемник: помещик д. Марково Василий Алексеевич Пелепелкин.
45. Алексей Николаевич (33).
Р. 9.02.1825; крещен 13 февраля в с. Железницы Зарайского у.
46. Петр Николаевич (33).
Р. 25.06.1827 в с. Железницы; крещен 28 июня в сц. Филиппово Зарайского у.; восприемники: приходской священник Максим Марков и помещик д. Марково Алексей Васильевич Пелепелкин.
Ж.: Анна Ивановна.
47. Александр Степанович (34).
Р. 22.06.1826; крещен 23 июня в Введенской церкви г. Рязани; восприемник: канцелярист Устин Феоктистов.
48. Петр Степанович (34).
Р. 15.09.1832; крещен 17 сентября в Введенской церкви г. Рязани; восприемники: рязанский прокурор Николай Васильевич Горин и вдова коллежского асессора Анна Николаевна Гагина.
В 1853 рядовой из вольноопределяющихся.
49. Дмитрий Степанович (34).
Р. 3.02.1834; крещен 6 февраля в Введенской церкви г. Рязани; восприемники: прокурор, коллежский асессор Григорий Григорьевич Кишков и дочь титулярного советника Мария Ивановна.
Унтер-офицер пехотного полка (1856). Михайловский уездный стряпчий (1858).
50. Василий Степанович (34).
Р. 2.01.1829; крещен 4 января в Введенской церкви г. Рязани.
Елизавета Степановна (34).
Р. 1837.
Вера Степановна (34).
Р. 1742.
51. Александр Федорович (37).
Р. 1818.
Прасковья Федоровна (39).
52. Федор Петрович (40).
Р. 1817.
53. Василий Казьмич (41).
54. Антон Ефимович (42).
Р. 1819.
44. Дмитрий Николаевич (33).
Р. 15.10.1821; крещен 23 октября в с. Железницы Зарайского у.; восприемник: помещик д. Марково Василий Алексеевич Пелепелкин.
45. Алексей Николаевич (33).
Р. 9.02.1825; крещен 13 февраля в с. Железницы Зарайского у.
46. Петр Николаевич (33).
Р. 25.06.1827 в с. Железницы; крещен 28 июня в сц. Филиппово Зарайского у.; восприемники: приходской священник Максим Марков и помещик д. Марково Алексей Васильевич Пелепелкин.
Ж.: Анна Ивановна.
47. Александр Степанович (34).
Р. 22.06.1826; крещен 23 июня в Введенской церкви г. Рязани; восприемник: канцелярист Устин Феоктистов.
48. Петр Степанович (34).
Р. 15.09.1832; крещен 17 сентября в Введенской церкви г. Рязани; восприемники: рязанский прокурор Николай Васильевич Горин и вдова коллежского асессора Анна Николаевна Гагина.
В 1853 рядовой из вольноопределяющихся.
49. Дмитрий Степанович (34).
Р. 3.02.1834; крещен 6 февраля в Введенской церкви г. Рязани; восприемники: прокурор, коллежский асессор Григорий Григорьевич Кишков и дочь титулярного советника Мария Ивановна.
Унтер-офицер пехотного полка (1856). Михайловский уездный стряпчий (1858).
50. Василий Степанович (34).
Р. 2.01.1829; крещен 4 января в Введенской церкви г. Рязани.
Елизавета Степановна (34).
Р. 1837.
Вера Степановна (34).
Р. 1742.
51. Александр Федорович (37).
Р. 1818.
Прасковья Федоровна (39).
52. Федор Петрович (40).
Р. 1817.
53. Василий Казьмич (41).
54. Антон Ефимович (42).
55. Петр Петрович (46).
Р. 14.06.1865; крещен 17 июня в с. Радушкино Зарайского у.
Ж.: Мария Александровна.
56. Александр Васильевич (50).
57. Абрам Антонович (54).
Р. 14.06.1865; крещен 17 июня в с. Радушкино Зарайского у.
Ж.: Мария Александровна.
56. Александр Васильевич (50).
57. Абрам Антонович (54).
Зинаида Петровна (55).
Ум. 1888, г. Скопин.
58. Тимофей Петрович (55).
24.04.1913 приговором Рязанского Окружного Суда приговорен к лишению всех прав и преимуществ и отдаче в исправительное арестантское отделение на 1,5 года по ст. 1654 Уложения о наказаниях.
59. Илья Абрамович (57).
Ум. 1888, г. Скопин.
58. Тимофей Петрович (55).
24.04.1913 приговором Рязанского Окружного Суда приговорен к лишению всех прав и преимуществ и отдаче в исправительное арестантское отделение на 1,5 года по ст. 1654 Уложения о наказаниях.
59. Илья Абрамович (57).
1. Петр Иванович Алисов.
Коллежский асессор.
13.12.1822 внесен в VI ч. ДРК Московской губ. 11.01.1830 внесен в VI ч. ДРК Рязанской губ.
Коллежский асессор.
13.12.1822 внесен в VI ч. ДРК Московской губ. 11.01.1830 внесен в VI ч. ДРК Рязанской губ.
2. Павел Петрович (1).
1. Григоиий (Михаил) Алисов.
2. Григорий Григорьевич (Михайлович) (1).
Проживал в с. Старые Лужки Ряжского у.
Любовь Григорьевна (Михайловна) (1).
Р. ок. 1840-50.
М.: Александр Матвеевич Батурин (Р. 1829/32).
Проживал в с. Старые Лужки Ряжского у.
Любовь Григорьевна (Михайловна) (1).
Р. ок. 1840-50.
М.: Александр Матвеевич Батурин (Р. 1829/32).
3. Леонид Григорьевич (2).
Занимался торговлей. Был раскулачен.
4. Павел Григорьевич (2).
В. 1943 жил в Химках.
5. Сергей Григорьевич (2).
Занимался торговлей. Был раскулачен.
4. Павел Григорьевич (2).
В. 1943 жил в Химках.
5. Сергей Григорьевич (2).
Вера Леонидовна (3).
Жила и ум. в Москве.
У нее сын, преподавал в МГУ, убит в 1970-е на ул. бандитами.
Фаина Павловна (4).
Жила в Москве, в райне Люблино. Рано ум.
6. Валентин Павлович (4).
7. Владимир Павлович (4).
Жила и ум. в Москве.
У нее сын, преподавал в МГУ, убит в 1970-е на ул. бандитами.
Фаина Павловна (4).
Жила в Москве, в райне Люблино. Рано ум.
6. Валентин Павлович (4).
7. Владимир Павлович (4).
И.Ж.Рындин
(3 голоса)
Комментарии
А у меня прапрадедушка Пётр Олесов, по-семейному преданию - дворянин. Жил в д. Саблино под Зарайском. Имел 5 ? детей: Мария, Анна и Пелагея (близнецы) 1901 г.р., Тимофей, Алексей - белогвардейский офицер, погиб в гражданскую (есть его фото). Похоже, это 1я ветвь, десятое и одиннадцатое колено?
Алексей Петрович Олесов (55), Вологда поосле 1912 г.
Спасибо большое за пополнение в мою коллекцию!
Занимаюсь предками Олисовыми, но оказались дальние предки были Алисовами. Так что статья как раз мне по теме. Интересно, есть ли аналогичные исследования по Алисовым по другим областям: Белгородской, Орловской, Воронежской и др.?
Откуда такие данные, а именно, что у Гаврилы Прохорова сына Алисова был сын Сила? На сколько мне известно у него были сыновья: Андрей и Андриан. Гаврила Прохоров сын Алисов в первые упоминается в переписной книге 1678 г. в Мценском уезде. Это внук Петра Васильева сына Алисова, которому от Великого государя, Царя и Вел. князя Михаила Федоровича за заслуги казенные во время конфликта с Польшей и Литвой пожалован с поместного оклада, а что еще дан был при царе Василии с трехсот четвертей со ста по двадцать четвертей, и того 60 четвертей во Мценском уезде (РГИА Ф. 1343, оп.16, д.1325).Сила яко бы сын Гаврилов ни чего общего с Мценскими Алисовыми не имеет. РГАДА, ф. 1209, оп.1, ч.2, дело №15937. Мценский уезд. Писцовая книга после 1616 г. Петр Васильев сын пишется как Олесов (как его братья и дети). Далее уже в других книгах уже как Алисов.
РГАДА, ф. 1209, оп 1, дело № 176
Писцовая книга Каширского уезда, 1627-29 гг.
Один из разделов.
Лист 966
В Растовском же стану вотчины за осадное сиденье при Государеве царе Великом князе Михайле Федоровиче Всея Русии в королевиче приход.
О(А)лисовых нет ни в разделе ни в книге.
Фонд 1209, оп. 1, ч. 1, дело № 179
Книга переписная Фомы Неелова да подъячего Григорья Богданова 154 и 155 гг. (1646-47 гг.)
О(А)лисовых нет и деревни Закрутье тоже.
Ф. 1209, по. 1, ч. 2, дело 9451Переписная книга Растовского стана Каширского уезда, 1677 год.
№ 430
За Иваном Силиным сыном Олесова поместие жеребей в той же деревни Закрутье а в том поместье двор ево помещиков а крестьян и бобылей у него нет.
Это всё, что есть по О(А)лесовым в Каширском уезде.Гаврила Прохоров сын Алисов в Мценском уезде упомянут в последний раз в 1-ой ревизии 1719 года. Вторая ревизия не сохранилась.Если предположить, что Иван Силин сын Олесов внук Гаврилы и как пишут в росписи, что его сын Сила в 1622 и 1631 награжден за службу поместным и денежным окладами, то получается Гаврила родился примерно в 1600 году, то есть прожил минимум 119 лет!!! Кто написал бред, что Каширские Олесовы это потомки Петра Васильевича, то пусть напишут с какого источника взяли это и пришли к такому выводу? Если нет таких данных, то пусть удалят эту "бредятину" с сайта. Кто интересуется Мценскими Алисовыми и их потомками (а это и Курские, Воронежские, Тверские) могу помочь. Пишите.
Если верить этому источнику, то да.
http://www.runivers.ru/bookreader/book10056/#page/709/mode/1up
Это жена упомянутого Вами Гаврилы Алисова?
Есть на следующей странице Анисья Полуэктовна, видимо сестра Семена Полуэктовича (номер записи 100)
Здравствуйте! Мои тоже Олесовы (Зарайск: Железницы, Филиппово). В поколенной росписи 1-я ветвь, 10-е и 11-е колено. Было бы интересно обменяться информацией. С уважением, Ольга
2. А.И. Раздорский. Торговля Курска в XVII веке: по материалам таможенных и оброчных книг города/Дм. Булавин, 2001
3. Л.М. Савелов. Из воспоминаний (1892-1903г.)/Петровский сквер, 1996г. (представители воронежского дворянства)
4. А.Н. Акиньшин, О.Ласунский. Воронежское дворянство в лицах и судьбах: историко-генеалогические очерки с приложением Перечня дворянских родов Воронежской губернии/ "Петровский сквер", 1994
и т.д.- есть разная библиография - дореволюционная и после - c материалами на эту тему.
Буду искать.Кстати, в заголовке данной статье почему-то нет упоминания об Олисовых. Или эта фамилия не родственная Алисовым? В очень интересной подборке статей на этом сайте о Рязанской губернии в 1812 г. я обнаружил Олисова Илью Вас., а вот Алисовых не нашел.
Ошибся, есть: "Алисов Иван, из дворян 1-го Егер. пех. полка I—364."
Олисовы и Олесовы разделяют (хотя где-то и нет). Олисовы - более древняя фамилия, впервые упоминается в XI веке в надписи в Софийском соборе Киева (датировка Янина).
Еще больше гордости прибавилось за свою фамилию!
случайно нашел еще "Олисов Пантелей вотчинник Новгород 1550/51 ПКНЗ"
А функция поиска на сайте его не находит, может и в других статьях еще поискать?
1. Учащиеся духовных училищ Рязанской епархии (1864/65 – 1906/07 учебные годы). Часть 2 (И-О)
Олисов Петр1878/79 - ЗДУ - III класс - Разряд второй - переведен в IV класс
1879/80 - ЗДУ - IV класс - Разряд второй - окончил курс
2. Алабины208. Владимир Александрович (196).
Р. 12.05.1864; кpещен 13 мая в Собоpной цеpкви г. Спасска; воспpиемники: пpапоpщик Дмитpий Степанович Олисов и жена титуляpного советника Евдокия Васильевна Фаддеева.
3. Лихачевы39. Михаил Николаевич (36).
Р. 7.02.1875; крещен 9 февраля в Троицкой церкви г. Зарайска; восприемники: помещик сц. Овечкино отставной подпоручик Матвей Александрович Лукин и вдова Любовь Ивановна Олисова. - не опубликовано.