1. Граф Петр Алексеевич (Петр-Людвиг) Фон Дер Пален.
1745 – 1826.
С.-Петербургский военный губернатор. Граф с 22.02.1799.
При Екатерине II участвовал в турецкий войнах, управлял рижским наместничеством (1790) и принял в русское подданство Курляндию, Семигалию и Пильтенский округ (1796). Пользуясь неограниченной милостью Павла I, в течение трех лет (1798 – 1801) был назначен военным губернатором в СПб. и начальником остзейских губерний, инспектором 6 военных инспекций, великим канцлером Мальтийского ордена, главным директором почт, членом Государственного Совета и Коллегии иностранных дел. Несмотря на это, принял активное участие в заговоре против Павла I. При Александре I уволен от всех дел.
Ж.: баронесса Юлиана Шеппинг (1753 – 1814).
2. Граф Павел Петрович (1).
7.07.1775 – 9.02.1834.
Генерал от кавалерии.
Отличился в русско-турецкой войне 1806 – 12, Отечественной войне 1812, в заграничных походах русской армии 1813 – 14, затем командовал пехотным корпусом и был начальником кавалерии Резервной армии.
Ж.: 1. Графиня Мария Павловна Скавронская; 2. Аграфена Ивановна Лермонтова, ур. Озерова (ум. 7.10.1810); 3. Графиня Екатерина Васильевна Орлова-Денисова (ум. в мае 1853).
3. Граф Петр Петрович (1).
1778 – 1864.
Генерал от кавалерии. Генерал-адъютант. Член Государственного Совета. Георгиевский кавалер и кавалер всех российских орденов.
С отличием участвовал в войнах 1-й четверти XIX в. Удостоен ордена Св. Георгия 1-й ст. Командовал корпусами, был инспектором всей кавалерии, членом Военного и Государственного Советов.
Поступив еще мальчиком 12 лет в лейб-гвардейский Конный полк, он в 1801 году был уже генерал-майором и шефом Сумского гусарского полка. С 1806 года начинается его блестящая боевая карьера. Участвуя почти во всех кампаниях до 1814 года, П. за сражение под Парижем награжден был орденом св. Георгия 2-й степени; в 1815 году он уже командовал кавалерийским корпусом и совершил с ним поход во Францию, в 1829 году, во главе 2-го пехотного корпуса, принимал участие в турецкой войне, в 1831 году, начальствуя 1-м пехотным корпусом, действовал против поляков; в 1847 году назначен генерал-инспектором всей кавалерии. Умер в чине генерала-от-кавалерии и в звании члена государственного и военного советов.
4. Граф Федор Петрович (1).
1780 – 1863.
Действительный тайный советник. Член Государственного Совета.
Состоял посланником в Вашингтоне, Рио-де-Жанейро и Мюнхене.
Ж.: графиня Вера Григорьевна Чернышева.
5. Граф Николай Петрович (1).
6. Граф Иван Петрович (1).
Ж.: графиня Медем.
Графиня Юлия Павловна (2).
От 1-го брака.
М.: 1. Граф Николай Александрович Самойлов (ум. 1842); 2. Доктор Перри (1846); 3. Граф де Морнэ.
Графиня Екатерина Павловна (2).
От 3-го брака.
М.(15.09.1850): св. кн. Иван Григорьевич Грузинский (24.06.1826 – 15.09.1880).
Графиня Елена Павловна (2).
От 3-го брака.
М.: генерал-майор Аркадий Африканович Болдарев.
Графиня Елизавета Павловна (2).
Ум. после 1851. От 3-го брака.
М.(1839): генерал-майор св. кн. Георгий Григорьевич Дадиан-Мингрельский (1798 – после 1851).
7. Граф Константин-Фердинанд-Магнус Иванович (6).
1833 – 1912.
Действительный тайный советник. Статс-секретарь. Обер-камергер (с 1904). Министр юстиции. Член Государственного Совета.
Окончил курс С.-Петербургского Университета по юридическому факультету, со степенью кандидата прав в 1853. С 1855 состоял на службе в канцелярии Государственного Совета. Во время Крымской войны состоял членом комиссии, посланной императрицей Марией Александровной в Севастополь, для возможного облегчения страданий раненых. Здесь П. провел последние три месяца осады. Из восьми членов этой комиссии лишь трое вернулись из Севастополя: остальных там не стало. Сам П. заразился и долго болел тифом. Перейдя в Министерство внутренних дел, П. занимал пост вице-директора Департамента исполнительной полиции. В 1864 назначен псковским губернатором. В 1867 пожалован статс-секретарем и назначен сначала товарищем министра юстиции, а осенью того же года – министром юстиции. Оставив летом 1878 пост министра юстиции, граф П., сделан был членом Государственного Совета. В 1879 назначен членом особой комиссии для предварительного соображения дела о введении мировых судебных установлений в Прибалтийских губерниях; в этом же году участвовал в трудах комиссии при государственном совете по вопросу о тюремном преобразовании, в 1883 назначен председателем комиссии, учрежденной для пересмотра действующих о евреях в империи законов; в 1884 году назначен членом особой комиссии для составления проектов местного управления. Во время коронования императора Александра III состоял верховным церемониймейстером, а в 1896 – верховным маршалом при короновании императора Николая II.
За ним в 1900 состояло 6000 дес. земли в Курляндской губ.
Ж.: графиня Елена Карловна Толь.
Графиня Наталья-Каролина Ивановна (6).
М.: граф Дюнтен.
Графиня Мария-Луиза Ивановна (6).
М.: граф Иван Францевич Медем.
Графиня Юлия Ивановна (6).
М.: граф Павел Иванович Тизенгаузен.
8. Граф Петр-Карл-Иоганн Константинович (7).
Р. 11.11.1859; крещен 22 декабря; восприемники: генерал от кавалерии граф Петр фон дер П., графиня Вера Григорьевна фон дер П. (ур. Чернышева), графиня Ольга Толь (ур. Штрандман) и граф Леонид фон дер П.
Статский советник и камергер.
Обучался в Императорском училище правоведения; утвержден в чине титулярного советника 28.05.1880 с причислением к Министерству юстиции; и.д. помощника метриканта Литовской метрики с 1.09.1881; пожалован в камер-юнкеры 28.03.1882; определен младшим помощником секретаря 3-го Департамента Правительствующего Сената 1.07.1882; пожалован в коллежские асессоры 15.05.1883; причислен к Министерству иностранных дел 13.06.1884; назначен состоять сверх штата при русском посольстве в Вене 11.05.1885; определен 2-м секретарем посольства 29.09.1886; пожалован в надворные советники 9.10.1886; в коллежские советники – 6.04.1889; назначен 1-м секретарем посольства в Берлине 14.07.1893; награжден Командорским крестом австрийского ордена Франца-Иосифа 22.09.1893; пожалован в статские советники 23.02.1894; награжден орденом Св. Анны 2-й ст. 2.04.1895; получил серебряную медаль в память царствования Александра III на Александровской ленте 26.02.1896; перемещен 1-м секретарем посольства в Лондоне 14.02.1896; получил прусский орден Короны 2-й ст. 13.04.1896; назначен советником посольства в Берлине 18.02.1897; перемещен в ведомство МИД 20.03.1898.
За ним в 1900 состояло имение при с. Благие Раненбургского у.
14.10.1900 внесен в V ч. ДРК Рязанской губ.
9. Граф Константин Константинович (7).
Р. 1861.
Сенатор (с 1906). Виленский губернатор (с 1902).
И.Ж.Рындин