Два старинных дворянских рода: 1) записанный в VI ч. ДРК Костромской губ. и восходящий к концу XVII в.; герб его внесен в V ч. Общего Гербовника; 2) восходящий к первой половине XVII в. и записанный в VI ч. ДРК Владимирской, Московской, Рязанской и Тверской губерний. 11.11.1810 коллежский асессор Иван Васильевич Ч. внесен в VI ч. ДРК Рязанской губ. 12.02.1852 представители тверской ветви Ч. внесены в VI ч. ДРК Рязанской губ.
Р. 1743.
Майор артиллерии.
Помещик сц. Новоселки Зарайского у.
Ж.: Н. (ум. до 1788).
Р. 1765.
Коллежский асессор.
В службу вступил в гвардию солдатом в 1775; пожалован в каптенармусы (1778); в сержанты (1782); в прапорщики (1792); отставлен майором для определения к статским делам 1.01.1794; переименован в коллежские асессоры 11.01.1797; уволен от службы 11.03.1801.
За ним состояло 154 души в с. Новоселки Зарайского у.
11.11.1810 внесен в VI ч. ДРК Рязанской губ.
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА (1).
Р. 1774.
1795 – до 20.11.1868.
Капитан.
Поступил в Дворянский полк 26.06.1813; пожалован в прапорщики 16.08.1814 с определением в Софийский пехотный полк; пожалован в подпоручики 7.05.1818; в поручики – 10.05.1819; в штабс-капитаны – 29.06.1821; отставлен от службы 16.12.1822. Был в походах: в 1815 – в Пруссии, Саксонии, Баварии, Вюртемберге, Гессен-Касселе, Бадене, Кобурге и Майнце; 13 июне переправился через Рейн во Францию и обратно в Россию.
2.09.1826 внесен в VI ч. ДРК Московской губ.
Ж.: Надежда Николаевна Маслова.
Р. 13.06.1835; крещен 15 июня в с. Борятино Данковского у.; восприемники: помещик с. Маслово Епифанского у. Тульской губ. отставной поручик Алексей Николаевич Маслов и дочь отставного пионер-поручика Николая Алексеевича Маслова Софья Николаевна.
30.01.1849 причислен к роду отца.
5. АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (3).
Р. 8.03.1844; крещен 12 марта в с. Борятино Данковского у.; восприемники: поручик Алексей
Николаевич Маслов и Софья Николаевна Маслова.
Губернский секретарь. Нотариус г. Винницы.
Окончил юридический факультет Московского Университета 30.07.1870; определен в Тульский Окружной Суд 16.09.1870; и.д. судебного следователя по Чернскому у. с 14.01.1871; пожалован в губернские секретари 14.04.1871; переведен кандидатом на судебные должности при прокуроре Тульского Окружного Суда 8.06.1871; назначен мировым судьей Винницкого у. 2.04.1872; определен непременным членом съезда мировых судей 15.05.1872; и.д. председателя съезда с 4.09.1872 по 20.11.1875; привлечен к ответственности по обвинению в слабом надзоре за своей канцелярией 23.02.1878, за что по приговору Одесской Судебной Палаты от 30.11.1878 на основании ст. 404 Уложения о наказаниях получил строгое замечание; уволен от должности судьи с причислением к Министерству юстиции 19.03.1880; определен нотариусом г. Винницы 18.08.1880.
20.11.1868 вступил вместе с братьями Василием, Виктором и сестрой Верой во владение имением отца в сц. Знаменское Ефремовского у. Тульской губ. и д. Киселевка Данковского у. Рязанского у.
8.05.1859 с братьями Василием и Виктором причислен к роду отца.
Ж.: дочь поручика Мария Владимировна Кильвейн.
6. ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (3).
Р. 27.12.1845; крещен 30 декабря в с. Борятино Данковского у.; восприемники: подпоручик Николай Алексеевич Маслов и Софья Николаевна Маслова.
7. ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (3).
Р. 6.04.1850; крещен 15 апреля в с. Борятино Данковского у.; восприемники: подпоручик Алексей Николаевич Маслов и помещица с. Авдулово Епифанского у. Тульской губ., губернская секретарша Софья Ивановна Писарева.
ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА (3).
М.: титулярный советник Холевинский.
Р. 26.08.1875.
8. ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (5)
Р. 28.12.1876; крещен 6.01.1877 в Преображенском Соборе г. Винницы; восприемники: артиллерии полковник Владимир Александрович Кильвейн и дочь гв. поручика Варвара Васильевна Ласкевич.
16.05.1890 с братом Николаем причислен к роду отца.
9. НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (5)
Р. 15.08.1879; крещен 16 сентября в Преображенском Соборе г. Винницы; восприемники: коллежский советник Федор Антонович Смольян и жена титулярного советника Вера Васильевна Холевинская.
Коллежский асессор.
Ум. до 6.06.1851.
Чиновник 14-го кл.
В службу вступил юнкером 1.06.1815; произведен в прапорщики 31.12.1817; в подпоручики – 20.10.1818; уволен от службы 26.01.1828; поступил в штат Комиссии Петербургского комиссариатского депо с переименованием в чиновники 14-го кл. 21.07.1829; за неприличное поведение из службы исключен 7.07.1832.
5.11.1841 внесен в VI ч. ДРК Тверской губ.
Ж.: 1. Н.; 2. Анна Ивановна Трушинская (Р. 1814); за ее детьми в 1850 состояло 50 душ в с. Кисьва Пронского у.
Р. 16.08.1836; крещена 18 августа в с. Сланское Лебедянского у. Тамбовской губ. От 2-го брака.
7. Георгий (Егор) Арсеньевич (6).
23.04.1838 – до 11.08.1894, Москва; крещен 24 апреля в с. Кисьва Пронского у.; восприемники: помещик Николай Иванович Дружинин и подполковница Мария Ивановна Медонова.
Унтер-офицер.
12.02.1852 с братьями и сестрами внесен в VI ч. ДРК Рязанской губ.
8. Иван Арсеньевич (6).
Р. в марте 1839; крещен в с. Кисьва Пронского у.; восприемник: подпоручик Владимир Иванович Трушинский.
9. Николай Арсеньевич (6).
Р. 2.05.1843; крещен 9 мая в с. Кисьва Пронского у.; восприемники: титулярный советник Дмитрий Васильевич Кораблев и Екатерина Арсеньевна Ч.
Унтер-офицер. Писарь в Ярославском военном училище (1866).
Мария Арсеньевна (6).
Р. 1.04.1848; крещена того же числа в с. Кисьва Пронского у.; восприемники: Георгий Ч. и Екатерина Ч.
10. Павел Арсеньевич (6).
Р. 17.06.1849; крещен 19 июня в с. Кисьва Пронского у.; восприемники: Николай Ч. и Екатерина Ч.
В 1891 обвинялся по ст. 1667 Уложения о наказаниях.
Ж.(5.06.1870): Александра Петровна Коренева (Р. 1854), дочь отставного поручика Петра Петровича Коренева. Венчаны в Новоямской Николаевской церкви г. Рязани. Поручители жениха: коллежский регистратор Иван Федорович Сиротнин и дворянин Федор Афанасьевич Терновский; по невесте: коллежский секретарь Иван Алексеевич Головин.
И.Ж. Рындин.