Дворянский род, основанный сыном английского купца, сенатским регистратором Петром Францевичем Г., который 20.03.1840 вместе с детьми был внесен в III ч. ДРК Московской губ. 25.06.1887 дети штабс-ротмистра Владимира Петровича Г. – корнет Владимир и Борис – внесены в III ч. ДРК Рязанской губ. .
1. Франц Яковлевич Гарднер.
Английский купец; основатель (в 1766) знаменитой фабрики фарфора при с. Вербилки Дмитровского у. Московской губ.
В конце 1870-х им были открыты первые лавки в Твери и Москве. В 1776 – 77 вышла в русском переводе книга Иоанна Георги: "Описание всех в Российском Государстве обитающихся народов" с многочисленными иллюстрациями в красках, и по этим иллюстрациям стали выделывать, сперва на Императорском, а затем и на других заводах, фарфоровые куклы, изображающие народные типы. Из частных заводов, усвоивших себе эту новую отрасль фарфорового производства, первым был гарднеровский. Произведения гарднеровской фабрики, не уступавшие в XVIII и в начале XIX вв. изделиям иностранных фабрик, ценились и ценятся доныне очень высоко. С основания до 1891 фабрика принадлежала потомкам Г.; в 1891 поступила в собственность М.С. Кузнецова.
Английский купец; основатель (в 1766) знаменитой фабрики фарфора при с. Вербилки Дмитровского у. Московской губ.
В конце 1870-х им были открыты первые лавки в Твери и Москве. В 1776 – 77 вышла в русском переводе книга Иоанна Георги: "Описание всех в Российском Государстве обитающихся народов" с многочисленными иллюстрациями в красках, и по этим иллюстрациям стали выделывать, сперва на Императорском, а затем и на других заводах, фарфоровые куклы, изображающие народные типы. Из частных заводов, усвоивших себе эту новую отрасль фарфорового производства, первым был гарднеровский. Произведения гарднеровской фабрики, не уступавшие в XVIII и в начале XIX вв. изделиям иностранных фабрик, ценились и ценятся доныне очень высоко. С основания до 1891 фабрика принадлежала потомкам Г.; в 1891 поступила в собственность М.С. Кузнецова.
2. Петр Францевич (1).
Р. 1792.
Сенатский регистратор и кавалер. Купец и фабрикант.
Поступил в 1-е Отделение 6-го Департамента Правительствующего Сената копиистом 6.05.1821; пожалован в подканцеляристы 21.05.1821; в канцеляристы – 30.07.1823; в сенатские регистраторы – 31.12.1825; награжден полугодовым жалованьем 27.03.1825; по болезни уволен 14.01.1828; награжден орденом Св. Станислава 3-й ст.
За ним в 1840 состояло 60 душ в с. Вербилки Дмитровского у. Московской губ.
20.03.1840 внесен в III ч. ДРК Московской губ.
Ж.: Анна Кирилловна.
Р. 1792.
Сенатский регистратор и кавалер. Купец и фабрикант.
Поступил в 1-е Отделение 6-го Департамента Правительствующего Сената копиистом 6.05.1821; пожалован в подканцеляристы 21.05.1821; в канцеляристы – 30.07.1823; в сенатские регистраторы – 31.12.1825; награжден полугодовым жалованьем 27.03.1825; по болезни уволен 14.01.1828; награжден орденом Св. Станислава 3-й ст.
За ним в 1840 состояло 60 душ в с. Вербилки Дмитровского у. Московской губ.
20.03.1840 внесен в III ч. ДРК Московской губ.
Ж.: Анна Кирилловна.
3. Павел Петрович (2).
Р. 28.01.1826.
4. Алексей Петрович (2).
Р. 23.10.1827.
Поручик.
5. Михаил Петрович (2).
Р. 16.08.1831.
6. Константин Петрович (2).
Р. 22.05.1833.
7. Петр Петрович (2).
Р. 29.03.1816.
Поступил в кондукторскую роту Главного Инженерного училища кондуктором 25.11.1832; по экзамену произведен в полевые инженер-прапорщики 1.01.1836; переведен в Гренадерский саперный батальон 25.01.1839.
8. Владимир Петрович (2).
Р. 2.01.1819. Ум. до 22.12.1886.
Штабс-капитан.
Служил в Кирасирском Е.И.В. полку.
Внесен в ДРК Московской губ.
Ж.: Елизавета Николаевна.
9. Александр Петрович (2).
Р. 4.11.1820.
Обучался в Инженерном училище.
10. Виктор Петрович (2).
Р. 24.04.1836.
11. Николай Петрович (2).
Р. 20.11.1837.
Р. 28.01.1826.
4. Алексей Петрович (2).
Р. 23.10.1827.
Поручик.
5. Михаил Петрович (2).
Р. 16.08.1831.
6. Константин Петрович (2).
Р. 22.05.1833.
7. Петр Петрович (2).
Р. 29.03.1816.
Поступил в кондукторскую роту Главного Инженерного училища кондуктором 25.11.1832; по экзамену произведен в полевые инженер-прапорщики 1.01.1836; переведен в Гренадерский саперный батальон 25.01.1839.
8. Владимир Петрович (2).
Р. 2.01.1819. Ум. до 22.12.1886.
Штабс-капитан.
Служил в Кирасирском Е.И.В. полку.
Внесен в ДРК Московской губ.
Ж.: Елизавета Николаевна.
9. Александр Петрович (2).
Р. 4.11.1820.
Обучался в Инженерном училище.
10. Виктор Петрович (2).
Р. 24.04.1836.
11. Николай Петрович (2).
Р. 20.11.1837.
12. Владимир Владимирович (8).
Р. 17.07.1861; крещен 23 июля в Вознесенской церкви с. Новое Дмитровского у. Московской губ.; восприемник: отставной подпоручик Рязанского пехотного полка Александр Николаевич Г.
Корнет.
Из воспитанников пансиона поступил в Нижегородское кавалерийского училище юнкером 7.09.1880; произведен в унтер-офицеры 6.08.1881; в корнеты – 7.08.1882 с переводом в 11-й Уланский Чугуевский Е.И.В. полк; зачислен в запас 22.05.1883.
25.06.1887 с братом Борисом внесен в III ч. ДРК Рязанской губ.
13. Борис Владимирович (8).
Р. 1876.
7.01.1877 с братом Владимиром внесен в III ч. ДРК Владимирской губ.
Р. 17.07.1861; крещен 23 июля в Вознесенской церкви с. Новое Дмитровского у. Московской губ.; восприемник: отставной подпоручик Рязанского пехотного полка Александр Николаевич Г.
Корнет.
Из воспитанников пансиона поступил в Нижегородское кавалерийского училище юнкером 7.09.1880; произведен в унтер-офицеры 6.08.1881; в корнеты – 7.08.1882 с переводом в 11-й Уланский Чугуевский Е.И.В. полк; зачислен в запас 22.05.1883.
25.06.1887 с братом Борисом внесен в III ч. ДРК Рязанской губ.
13. Борис Владимирович (8).
Р. 1876.
7.01.1877 с братом Владимиром внесен в III ч. ДРК Владимирской губ.
И.Ж. Рындин