Существует целый ряд дворянских родов В., шляхетского происхождения, записанных в VI и I ч. ДРК Виленской, Волынской, Гродненской, Ковенской, Минской, Могилевской и Подольской губерний. Записанные по великорусским губерниям, В. – более позднего происхождения. Потомки черниговцев Кондратия и Василия Кондратьевича В., живших в XVII в., внесены в III ч. ДРК Курской губ. В Рязанской губ. имелось два рода В. внесенных в III ч. ДРК (в 1791 и 1903).
Генерал-майор.
2. Федор Гаврилович (1).
Р. 1751.
Полковник.
Помещик д. Покровская Раненбургского у.
21.04.1785 внесен в III ч. ДРК Московской губ. 28.03.1791 записан в III ч. ДРК Рязанской губ.
Ж.: кж. Прасковья Гавриловна Барятинская, дочь бригадира кн. Гаврилы Федоровича Барятинского.
Р. 1751.
Полковник.
Помещик д. Покровская Раненбургского у.
21.04.1785 внесен в III ч. ДРК Московской губ. 28.03.1791 записан в III ч. ДРК Рязанской губ.
Ж.: кж. Прасковья Гавриловна Барятинская, дочь бригадира кн. Гаврилы Федоровича Барятинского.
3. Гаврила Федорович (2).
Р. 1776.
4. Николай Федорович (2).
Р. 1777.
5. Петр Федорович (2).
Р. 1778.
6. Александр Федорович (2).
Р. 1782.
Мария Федоровна (2).
Р. 1781.
Федосья Федоровна (2).
Р. 1786.
7. Степан Федорович (2).
Р. 1776.
4. Николай Федорович (2).
Р. 1777.
5. Петр Федорович (2).
Р. 1778.
6. Александр Федорович (2).
Р. 1782.
Мария Федоровна (2).
Р. 1781.
Федосья Федоровна (2).
Р. 1786.
7. Степан Федорович (2).
1. Николай Францевич Вишневский.
Генерал-лейтенант.
В службу вступил юнкером в 28-й Егерский полк 22.01.1818; пожалован в прапорщики 29.04.1820; в генерал-лейтенанты – 7.06.1853.
Ж.: Александра Петровна.
Генерал-лейтенант.
В службу вступил юнкером в 28-й Егерский полк 22.01.1818; пожалован в прапорщики 29.04.1820; в генерал-лейтенанты – 7.06.1853.
Ж.: Александра Петровна.
2. Александр Николаевич (1).
Р. 1.03.1843.
Гв. полковник.
В службу вступил корнетом в 5-й Уланский Литовский полк эрцгерцога Альберта Австрийского 13.06.1862; за отличие в сражении с польским мятежниками пожалован в поручики 22.10.1863; награжден орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью “За храбрость” 12.06.1864; получил бронзовую медаль в память усмирения польского мятежа 1863 – 64 1.01.1865; пожалован в штаб-ротмистры 5.02.1868; переведен в учебный кавалерийский эскадрон 20.08.1867; утвержден членом эскадронного суда 16.10.1868; определен для особых поручений к московскому губернатору 1.06.1869; переведен поручиком в Кавалергардский полк 30.08.1870; назначен адъютантом к московскому генерал-губернатору кн. Долгорукову 16.12.1871; награжден орденом Св. Анны 3-й ст. 30.08.1872; произведен в гв. штабс-ротмистры 8.04.1873; награжден саксонским королем орденом Альберта Храброго 3-й ст. 24.01.1874; награжден наследным принцем Германским орденом Короны 3-й ст. 15.03.1874; награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. 30.08.1874; императорским австрийским орденом Железной короны 3-й ст. – 4.11.1874; персидским шахом орденом Льва и Солнца 3-й и 4-й ст. – 8.11.1874; пожалован в гв. ротмистры 4.04.1876; награжден датским королем Кавалерским Крестом ордена Данеброга 12.11.1876; орденом Св. Анны 2-й ст. – 1.01.1878; получил Знак Красного Креста 31.07.1879; королем баварским награжден Кавалерским Крестом 1-го кл. ордена Св. Михаила 25.09.1879; кн. черногорским орденом кн. Даниила I 3-й ст. – 8.02.1880; орденом Св. Владимира 4-й ст. – 15.05.1883; получил золотую медаль в память освещения Храма Христа Спасителя для ношения в петлице на Александровской ленте – 24.07.1883; темно-бронзовую медаль в память царствования Александра II для ношения в петлице на Александровской ленте 24.12.1883; пожалован королем румынским Командорским Крестом ордена Румынской Короны и кн. болгарским орденом Св. Александра 4-й ст. 30.03.1884; пожалован в гв. полковники 30.08.1884; награжден орденом Св. Владимира 3-й ст. 30.08.1888; зачислен в запас 24.07.1889; по прошению уволен в отставку с мундиром и пенсией 22.06.1898; участвовал в Нижегородской Всероссийской выставке в 1896; получил благодарность императрицы Марии Федоровны за деятельность в течение 20 лет в Обществе Красного Креста и в учрежденном им в Москве Комитете “Христианская помощь” 14.02.1897. С 27 апреля по 25.05.1896 состоял членом Особой комиссии гофмейстера барона Гревеница по раздаче билетов на торжественное коронование Их Императорских Величеств. Во время подавления Польского мятежа участвовал в стычке с Беловецким при д. Журемины Плоцкой губ. 5.09.1863.
За ним состояло 8 дес. 600 саженей лесной пустоши в с. Микульское Егорьевского у. В 1903 проживал в Москве на Поварской ул. в Хлебном переулке в своем собственном доме.
11.01.1874 внесен во II ч. ДРК Московской губ. 7.11.1903 внесен в III ч. ДРК Рязанской губ.
Ж.(27.04.1869): кж. Аглаида Петровна Оболенская (Р. 10.08.1847), дочь штабс-ротмистра Петра Николаевича Оболенского и Марии Адамовны Титовой.
Р. 1.03.1843.
Гв. полковник.
В службу вступил корнетом в 5-й Уланский Литовский полк эрцгерцога Альберта Австрийского 13.06.1862; за отличие в сражении с польским мятежниками пожалован в поручики 22.10.1863; награжден орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью “За храбрость” 12.06.1864; получил бронзовую медаль в память усмирения польского мятежа 1863 – 64 1.01.1865; пожалован в штаб-ротмистры 5.02.1868; переведен в учебный кавалерийский эскадрон 20.08.1867; утвержден членом эскадронного суда 16.10.1868; определен для особых поручений к московскому губернатору 1.06.1869; переведен поручиком в Кавалергардский полк 30.08.1870; назначен адъютантом к московскому генерал-губернатору кн. Долгорукову 16.12.1871; награжден орденом Св. Анны 3-й ст. 30.08.1872; произведен в гв. штабс-ротмистры 8.04.1873; награжден саксонским королем орденом Альберта Храброго 3-й ст. 24.01.1874; награжден наследным принцем Германским орденом Короны 3-й ст. 15.03.1874; награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. 30.08.1874; императорским австрийским орденом Железной короны 3-й ст. – 4.11.1874; персидским шахом орденом Льва и Солнца 3-й и 4-й ст. – 8.11.1874; пожалован в гв. ротмистры 4.04.1876; награжден датским королем Кавалерским Крестом ордена Данеброга 12.11.1876; орденом Св. Анны 2-й ст. – 1.01.1878; получил Знак Красного Креста 31.07.1879; королем баварским награжден Кавалерским Крестом 1-го кл. ордена Св. Михаила 25.09.1879; кн. черногорским орденом кн. Даниила I 3-й ст. – 8.02.1880; орденом Св. Владимира 4-й ст. – 15.05.1883; получил золотую медаль в память освещения Храма Христа Спасителя для ношения в петлице на Александровской ленте – 24.07.1883; темно-бронзовую медаль в память царствования Александра II для ношения в петлице на Александровской ленте 24.12.1883; пожалован королем румынским Командорским Крестом ордена Румынской Короны и кн. болгарским орденом Св. Александра 4-й ст. 30.03.1884; пожалован в гв. полковники 30.08.1884; награжден орденом Св. Владимира 3-й ст. 30.08.1888; зачислен в запас 24.07.1889; по прошению уволен в отставку с мундиром и пенсией 22.06.1898; участвовал в Нижегородской Всероссийской выставке в 1896; получил благодарность императрицы Марии Федоровны за деятельность в течение 20 лет в Обществе Красного Креста и в учрежденном им в Москве Комитете “Христианская помощь” 14.02.1897. С 27 апреля по 25.05.1896 состоял членом Особой комиссии гофмейстера барона Гревеница по раздаче билетов на торжественное коронование Их Императорских Величеств. Во время подавления Польского мятежа участвовал в стычке с Беловецким при д. Журемины Плоцкой губ. 5.09.1863.
За ним состояло 8 дес. 600 саженей лесной пустоши в с. Микульское Егорьевского у. В 1903 проживал в Москве на Поварской ул. в Хлебном переулке в своем собственном доме.
11.01.1874 внесен во II ч. ДРК Московской губ. 7.11.1903 внесен в III ч. ДРК Рязанской губ.
Ж.(27.04.1869): кж. Аглаида Петровна Оболенская (Р. 10.08.1847), дочь штабс-ротмистра Петра Николаевича Оболенского и Марии Адамовны Титовой.
3. Николай Николаевич (2).
Р. 18.01.1871.
Мария Николаевна (2).
Р. 27.01.1872.
Р. 18.01.1871.
Мария Николаевна (2).
Р. 27.01.1872.
И.Ж. Рындин