Древний рязанский дворянский род, внесенный 9.12.1851 и 31.10.1877 в VI ч. ДРК Рязанской губ. Возможно, имеют своим родоначальником Ратшу, среди потомков которого по меньшей мере двое носили прозвище Булыга (Иван Борисович и Семен Константинович) и показаны бездетными. Герб Б. помещен в Общий Гербовник (ч. IV, стр. 105) и имеет следующее описание: «В щите, имеющем три поля: голубое, черное и красное, перпендикулярно от нижних углов поставлено серебряное стропило и по под ним изображены крестообразно золотая стрела и серебряная сабля, остроконечием обращенная вверх. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нем короной и тремя страусовыми перьями. Намет на щите черный и голубой, подложен серебром».
В 1628 – 48 служил в городовых дворянах по Рязани.*
Владел поместьем в 1628.
2. Иван Гаврилович (1).
3. Федор Иванович (2).
4. Прокофий Федорович (3).
Р. 1719.
Статский советник.
Помещик сц. Печерники и д. Кишкино Зарайского у.
Ж.: 1. Екатерина Ивановна Патрикеева; 2. Наталья Афанасьевна Гончарова.
Р. 1750. От 1-го брака.
7. Иван Федорович (5).
Р. 1770. От 2-го брака.
Подпоручик.
Помещик Московской, Саратовской губ. и Зарайского у. Рязанской губ.
9.11.1798 внесен в VI ч. ДРК Московской губ.
Ж.: Мария.
8. Михаил Федорович (5).
Р. 1773.
Александра Федоровна (5).
Р. 1760.
Авдотья Федоровна (5).
Р. 1768.
9.12.1851 внесена в VI ч. ДРК Рязанской губ.
Анна Федоровна (5).
Р. 1770.
10. Василий Иванович (7).
1807 – 1871.
Сенатор.
11. Григорий Иванович (7).
Коллежский секретарь.
В службу вступил канцеляристом в Московское Губернское Правление с откомандированием к делам канцелярии гражданского губернатора 17.06.1829; произведен в коллежские регистраторы 15.05.1833 со старшинством с 31.12.1831; в губернские секретари – 26.06.1838 со старшинством с 31.12.1834; в коллежские секретари 12.11.1842 со старшинством с 31.12.1838; по болезни отставлен 10.10.1849.
Помещик Зарайского у.
7.05.1823 внесен в VI ч. ДРК Московской губ.
Ж.: Софья Александровна.
12. Михаил Иванович (7).
Анна Ивановна (7).
Евдокия Ивановна (7).
Александра Ивановна (7).
13. Дмитрий Михайлович (8).
6.08.1851, Москва – 5.09.1919, с. Рыбное Рязанского у.*
Действительный статский советник (1.01.1889). Обер-шенк Двора Е.И.В. (14.11.1916). Статс-секретарь (21.02.1913). Предводитель дворянства Зарайского у. (1881 – 87).*
Окончил Императорское училище правоведения с золотой медалью и чином титулярного советника 27.05.1871. В службу вступил в Департамент Министерства Юстиции 2.05.1871*; назначен кандидатом на судебные должности Тамбовского Окружного Суда 2.06.1871; причислен к Департаменту Министерства Юстиции с увольнением от службы при Тамбовском Окружном Суде 16.07.1871; командирован в Киевскую Палату Уголовного и Гражданского Суда 16.07.1871; назначен исправляющим должность временного судебного следователя по Киевской губ. с 20.03.1872; командирован во 2-й судебный уч. Каневского у. с 24.04. по 14.07.1872; командирован в 1-й судебный уч. Киевского у. 7.10.1872; по прошению перемещен младшим чиновником особых поручений при Саратовской губ. 1.11.1873; перемещен в МВД 31.01.1874; назначен старшим чиновником особых поручений 20.06.1874; пожалован в коллежские асессоры 25.04.1875 со старшинством с 27.05.1873; за устройство в 1875 в г. Саратове сельскохозяйственной выставки пожалован в надворные советники 21.02.1877 со старшинством с 27.05.1876; поручено исправление должности правителя канцелярии с 5.06.1876 до 8 августа; командирован в Ригу для приема лошадей 29.09.1876; сопровождал тайного советника Беклемишева в Митаву, Минск и Минский у. до 10.10.1876; назначен председателем Петровской приемной комиссии по поставке лошадей на случай войны 19.10.1876; утвержден почетным мировым судьей по Петровскому у. 15.11.1876; получил Высочайшее благоволение 11.12.1876; назначен председателем Аткарской комиссии по приему лошадей 3.04.1877; назначен представителем комиссии для приведения в порядок губернского архива 27.04.1877; назначен председателем Петровской приемной комиссии 18.05.1877; получил Высочайшее благоволение 28.05.1877; в ноябре 1878 назначен почетным мировым судьей по Петровскому у.; с 15.12.1878 – почетный мировой судья по Зарайскому у.; 19.05.1878 назначен инспектором Главного Тюремного Управления МВД; с 18.12.1883 – член Рязанского Губернского Училищного Комитета. 11.12.1886 назначен тамбовским вице-губернатором; 17.12.1887 – и.д. калужского губернатора; 3.06.1893 – московским губернатором; 1.01.1905 – членом Государственного Совета; 20.01.1905 – министром внутренних дел. Член и председатель Особого совещания о законодательных предложениях (18.02.1905). В 1919 арестован Рязанской ГубЧК и расстрелян.* Жалованье получал 700 руб. в год.
За ним 1580 дес. в Спасском у. Тамбовской губ., 1300 дес. в Зарайском у. Рязанской губ., 3380 дес. в Петровском у. Саратовской губ.
16.04.1863 внесен в VI ч. ДРК Московской губ. 31.10.1877 внесен в VI ч. ДРК Рязанской губ.
Ж.: Ольга Николаевна Делянова (ум. после 1923, СПб.); вдова Хвощинского.
1. Семен Булыгин.
3. Михаил Семенович (1).
За ним в 1594 – 97 состояло 3 четв. в д. Вороново Пониского ст. Рязанского у.
Ум. до 1631.
5. Антон Михайлович (3).
Ум. 1637.
М.(1635): кн. Никита Никитич Дулов (ум. 1667).
Акулина Степановна (4).
6. Борис Антонович (5).
Ум. 1674.
6. Григорий Борисович (4).
И.Ж. Рындин